SEBOUAI DRIS
Informe ejecutivo de SEBOUAI DRIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEBOUAI DRIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERMERCA JORGE JUAN SL | Apoderado | 31/07/2012 | 10/09/2015 |
SUPERMERCA JORGE JUAN SL | Apoderado | 03/10/2013 | 10/09/2015 |
SUPERMERCA JORGE JUAN SL | Liquidador | 10/09/2015 | 10/09/2015 |
SUPERMERCA JORGE JUAN SL | Socio Unico | 09/06/2012 | 30/07/2012 |
SUPERMERCA JORGE JUAN SL | Administrador Unico | 09/06/2012 | 30/07/2012 |
VINCULACIONES DE SEBOUAI DRIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBOUAI DRIS
Empresa: SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Liquidador
- Sebouai Dris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 6 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-03
Empresa: SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Administrador Unico
Liquidador
- Sebouai Dris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 6 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-03
Empresa: SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Apoderado
- Sebouai Dris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 5 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-03
Empresa: SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Apoderado
- Sebouai Dris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 3 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-03
Empresa: SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Administrador Unico
- Sebouai Dris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 2 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-03
Empresa: SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Administrador Unico
- Sebouai Dris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 58, S 8, H A 130430, I/A 1 (09/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-03
Empresa: SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Socio Único
- Sebouai Dris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 58, S 8, H A 130430, I/A 1 (09/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-03
Información de SEBOUAI DRIS
Mostramos los datos de SEBOUAI DRIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBOUAI DRIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos