SUNSTEPVAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cobalt, 153
Código Postal 08907
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUNSTEPVAN SL
CIF B66478082
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 20/02/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SUNSTEPVAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNSTEPVAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chumilla Ferret Guillem | Liquidador | 17/01/2020 | 17/01/2020 |
Chumilla Ferret Guillem | Administrador Solidario | 10/03/2015 | 17/01/2020 |
Miro Verdiell Jordi | Administrador Solidario | 10/03/2015 | 17/01/2020 |
ACTOS BORME DE SUNSTEPVAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 7, S 8, H B 464218, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 7, S 8, H B 464218, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 7, S 8, H B 464218, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 6, S 8, H B 464218, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Dirección:CL COBALTO NUM.153 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Comienzo de operaciones:20/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ORGANIZACION Y EXPLOTACION DE SERVICIOS DE RESTAURACION Y CATERING,VENTA AMBULANTE ASI COMO DE ACTIVIDADES DE ANIMACION SOCIO-CULTURAL Y ORGANIZACION DE EVENTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 6, S 8, H B 464218, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08