CHUMILLA FERRET GUILLEM
Informe ejecutivo de CHUMILLA FERRET GUILLEM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHUMILLA FERRET GUILLEM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
360 FOOD SOLUTIONS SL | REPR.143 RRM | 13/06/2023 | |
SUNDAYCAP SL | Administrador Unico | 28/04/2023 | |
FAMILIAXO SL | Administrador Unico | 08/09/2022 |
VINCULACIONES DE CHUMILLA FERRET GUILLEM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHUMILLA FERRET GUILLEM
Empresa: 360 FOOD SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Chumilla Ferret Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42170 , F 139, S 8, H B 402606, I/A 4 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Empresa: 360 FOOD SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Chumilla Ferret Guillem
- Miro Verdiell Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42170 , F 139, S 8, H B 402606, I/A 4 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Empresa: SUNDAYCAP SL
Administrador Unico
- Chumilla Ferret Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48761 , F 90, S 8, H B 595247, I/A 1 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: COCOLAFRESH SL
Administrador Unico
- Chumilla Ferret Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47429 , F 68, S 8, H B 551540, I/A 2 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-08
Empresa: COCOLAFRESH SL
Administrador Mancomunado
- Chumilla Ferret Guillem
- Miro Verdiell Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47429 , F 68, S 8, H B 551540, I/A 2 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-08
Empresa: COCOLAFRESH SL
Administrador Mancomunado
- Chumilla Ferret Guillem
- Miro Verdiell Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47429 , F 67, S 8, H B 551540, I/A 1 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-08
Empresa: SUNSTEPVAN SL
Liquidador
- Chumilla Ferret Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 7, S 8, H B 464218, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: SUNSTEPVAN SL
Administrador Solidario
- Chumilla Ferret Guillem
- Miro Verdiell Jordi
Liquidador
- Chumilla Ferret Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 7, S 8, H B 464218, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: SUNSTEPVAN SL
Administrador Solidario
- Chumilla Ferret Guillem
- Miro Verdiell Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 6, S 8, H B 464218, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Empresa: 360 FOOD SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Chumilla Ferret Guillem
- Miro Verdiell Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42170 , F 137, S 8, H B 402606, I/A 1 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
Información de CHUMILLA FERRET GUILLEM
Mostramos los datos de CHUMILLA FERRET GUILLEM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHUMILLA FERRET GUILLEM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos