SUNBLITZ KRAFT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Via Augusta, 15
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUNBLITZ KRAFT SL
CIF B01740794
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Fecha de Constitución 15/07/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUNBLITZ KRAFT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNBLITZ KRAFT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Junyent Izquierdo Miquel | Administrador Unico | 27/07/2022 | 12/05/2023 |
Jaumejoan Malloll Meritxell | Administrador Solidario | 27/07/2020 | 16/06/2022 |
Sanchez Gomez Francisco | Administrador Solidario | 09/06/2021 | 07/09/2021 |
Mas Carrion Agata | Administrador Solidario | 27/07/2020 | 09/06/2021 |
ACTOS BORME DE SUNBLITZ KRAFT SL
- JUZGADO DE LO SOCIAL N- 05 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 6 DE MAYO DE 2024, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 550747, I/A 8 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47403 , F 205, S 8, H B 550747, I/A 7 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 994/2022, AUTO FIRME DE FECHA 30/11/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47403 , F 205, S 8, H B 550747, I/A 7 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47403 , F 205, S 8, H B 550747, I/A 7 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47403 , F 205, S 8, H B 550747, I/A 6 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47403 , F 205, S 8, H B 550747, I/A 5 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 3 EN CUANTO AL NOTARIO AUTORIZANTE DEL DOCUMENTO QUE SE INSCRIBE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47403 , F 205, S 8, H B 550747, I/A 4 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47403 , F 204, S 8, H B 550747, I/A 3 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47403 , F 204, S 8, H B 550747, I/A 2 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47403 , F 204, S 8, H B 550747, I/A 2 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08