BRUC ZAMORA I SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 16
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BRUC ZAMORA I SL
CIF B88204540
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 01/10/2018
Nombres Anteriores
- GLOBAL POPEA SL
- SUN ZAM I SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BRUC SUBCO II SL
VINCULACIONES DE BRUC ZAMORA I SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRUC ZAMORA I SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bejar Ochoa Juan | Liquidador Solidario | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
Bejar Ochoa Juan | Consejero Delegado Solidario | 13/11/2018 | 17/12/2021 |
Bejar Ochoa Juan | Presidente | 13/11/2018 | 17/12/2021 |
Bejar Ochoa Juan | Consejero | 13/11/2018 | 17/12/2021 |
Beldarrain Santos Manuel | Liquidador Solidario | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
Beldarrain Santos Manuel | Consejero Delegado Solidario | 13/11/2018 | 17/12/2021 |
Beldarrain Santos Manuel | Consejero | 13/11/2018 | 17/12/2021 |
Beldarrain Santos Manuel | Secretario | 13/11/2018 | 17/12/2021 |
BRUC SUBCO II SL | Socio Unico | 28/04/2021 | 17/12/2021 |
Martinez Lopez Jorge | Liquidador Solidario | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BRUC ZAMORA I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 117, S 8, H M 679783, I/A 10 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 117, S 8, H M 679783, I/A 10 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 117, S 8, H M 679783, I/A 10 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 117, S 8, H M 679783, I/A 10 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 117, S 8, H M 679783, I/A 8 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 117, S 8, H M 679783, I/A 8 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 116, S 8, H M 679783, I/A 7 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 116, S 8, H M 679783, I/A 6 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Empresa: SUN ZAM I SL
- BRUC ZAMORA I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 116, S 8, H M 679783, I/A 5 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Empresa: SUN ZAM I SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38203 , F 116, S 8, H M 679783, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28