SUMOL PHARMA SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social SUMOL PHARMA SA
CIF A62117619
Capital Social 816864.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor AUDITRADE SL
VINCULACIONES DE SUMOL PHARMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMOL PHARMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITRADE SL | Auditor | 05/01/2010 | 02/02/2017 |
Rossell Garau Ana | Administrador Concursal | 03/12/2013 | 02/02/2017 |
Seisdedos Fermoselle Jesus | Apoderado | 06/02/2009 | 02/02/2017 |
Seisdedos Fermoselle Jesus | Liquidador | 27/02/2013 | 03/12/2013 |
Bahamonde Falcon Luis | Consejero | 19/04/2011 | 27/02/2013 |
Bahamonde Falcon Luis | Consejero Delegado | 19/04/2011 | 27/02/2013 |
Bahamonde Falcon Luis | Presidente | 27/02/2013 | |
GRENTIDEM SL | Consejero | 19/04/2011 | 27/02/2013 |
GRENTIDEM SL | Consejero Delegado | 19/04/2011 | 27/02/2013 |
GRENTIDEM SL | Secretario | 27/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUMOL PHARMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 216, S 8, H B 204495, I/A 24 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 200/2013, AUTO FIRME DE FECHA 16/01/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 216, S 8, H B 204495, I/A 24 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 216, S 8, H B 204495, I/A 24 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 200/2013, AUTOS FIRMES DE FECHAS 21/01/2014: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y 13/10/2014: ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACIEN DEL CONCURSO DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 215, S 8, H B 204495, I/A 23 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 200/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/04/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 215, S 8, H B 204495, I/A 22 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 215, S 8, H B 204495, I/A 22 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 215, S 8, H B 204495, I/A 22 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 214, S 8, H B 204495, I/A 21 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 214, S 8, H B 204495, I/A 21 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37882 , F 214, S 8, H B 204495, I/A 21 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08