ROSSELL GARAU ANA
Informe ejecutivo de ROSSELL GARAU ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE ROSSELL GARAU ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
4 EMPRESARIOS SL | Administrador Unico | 12/12/2016 | |
YANKEEPAY SL | Administrador Concursal | 05/07/2016 | |
CISCOPAN SL | Administrador Concursal | 19/03/2015 | |
EXCAVACIONES LABORDA SL | Administrador Concursal | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE ROSSELL GARAU ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSSELL GARAU ANA
Empresa: PERSUMAR SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22572 , F 85, S 8, H B 39205, I/A 9 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: RUFET BACARDIT SL
Administrador Concursal
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35435 , F 141, S 8, H B 267642, I/A 6 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
Empresa: GESTION DE CONGELADOS BARCELONA SL
Administrador Concursal
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41810 , F 154, S 8, H B 397780, I/A 5 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Empresa: RUFET BACARDIT SL
Administrador Concursal
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35435 , F 139, S 8, H B 267642, I/A 3 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-08
Empresa: PERSUMAR SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22572 , F 83, S 8, H B 39205, I/A 5 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Empresa: FAREMAN MOLDES TECNICOS SL
Administrador Concursal
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42687 , F 129, S 8, H B 414306, I/A 3 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: CEMETAL COMPUESTOS SL
Administrador Concursal
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31031 , F 84, S 8, H B 20897, I/A 17 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: PRETALIST SL
Administrador Concursal
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 202, S 8, H B 453426, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Empresa: HIGHMAINT 92 SL
Administrador Concursal
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23931 , F 214, S 8, H B 61341, I/A 12 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-08
Empresa: SERVICIOS INTEGRADOS CONDE DUQUE SL
Liquidador
Representante
- Rossell Garau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14233 , F 124, S 8, H M 234405, I/A 4 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
VER MAS ACTOS
Información de ROSSELL GARAU ANA
Mostramos los datos de ROSSELL GARAU ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSSELL GARAU ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos