PRETALIST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llacuna, 162
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRETALIST SL
CIF B66302332
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 23/05/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRETALIST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRETALIST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rossell Garau Ana | Administrador Concursal | 12/11/2015 | 10/05/2019 |
Monleon Castello Jesus | Administrador Unico | 05/06/2014 | 21/11/2016 |
ACTOS BORME DE PRETALIST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 202, S 8, H B 453426, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 494/2015, AUTO FIRME DE FECHA 11/03/2019, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 202, S 8, H B 453426, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 202, S 8, H B 453426, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 494/2015, AUTO FIRME DE FECHA 03/05/2016, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 202, S 8, H B 453426, I/A 5 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 202, S 8, H B 453426, I/A 4 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 494/2015, AUTO FIRME DE FECHA 07/04/2016, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 202, S 8, H B 453426, I/A 4 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 202, S 8, H B 453426, I/A 4 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 494/2015, AUTO FIRME DE FECHA 10/07/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 201, S 8, H B 453426, I/A 3 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 201, S 8, H B 453426, I/A 3 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 201, S 8, H B 453426, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-08