SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES ELECTRICOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Loeches
Provincia Madrid
Razón Social SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES ELECTRICOS SL
CIF B82169152
Actividad Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ORMAZABAL ELECTRIC SL
Propietario ORMAZABAL ELECTRIC SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES ELECTRICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES ELECTRICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 12/06/2013 | 14/01/2016 |
Flores Losada Luis Gonzalo | Apoderado | 16/02/2012 | 14/01/2016 |
Gonzalez Zavala Emilio | Apoderado | 23/09/2013 | 14/01/2016 |
Iglesias Cagigas Roberto | Apoderado | 21/01/2010 | 14/01/2016 |
Ituiño Aldaiturriaga Juan Manuel | Apoderado | 21/01/2010 | 14/01/2016 |
Larrea Arana Francisco Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2011 | 14/01/2016 |
Ormazabal Echevarria Javier | Apoderado | 13/10/2010 | 14/01/2016 |
ORMAZABAL ELECTRIC SL | Administrador Unico | 25/04/2011 | 14/01/2016 |
ORMAZABAL ELECTRIC SL | Socio Unico | 07/10/2015 | 14/01/2016 |
Zabalgogeazcoa Burgos Fernando | Representante | 25/04/2011 | 14/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES ELECTRICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 57, S 8, H M 218876, I/A 34 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 57, S 8, H M 218876, I/A 34 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 57, S 8, H M 218876, I/A 33 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 56, S 8, H M 218876, I/A 32 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 55, S 8, H M 218876, I/A 31 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 55, S 8, H M 218876, I/A 31 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 54, S 8, H M 218876, I/A 30 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 54, S 8, H M 218876, I/A 29 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 54, S 8, H M 218876, I/A 29 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 52, S 8, H M 218876, I/A 28 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28