LARREA ARANA FRANCISCO VICENTE
Informe ejecutivo de LARREA ARANA FRANCISCO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LARREA ARANA FRANCISCO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY AIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/07/2011 | |
ORMAZABAL Y COMPAÑIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2011 | |
ORMAZABAL ELECTRIC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2011 | |
ORMAZABAL MEDIA TENSION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/01/2011 | |
ORMAZABAL INTERNATIONAL BUSINESS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2011 | |
ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION SL | Apoderado | 12/01/2011 | |
ORMAZABAL COTRADIS TRANSFORMADORES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2011 | |
MASSIF ENERGY SL | Apoderado | 10/01/2011 | |
ORMAZABAL DISTRIBUCION PRIMARIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE LARREA ARANA FRANCISCO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA ARANA FRANCISCO VICENTE
Empresa: ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 64, S 8, H BI 38320, I/A 21 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-48
Empresa: ORMAZABAL Y COMPAÑIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5190 , F 31, S 8, H BI 53648, I/A 147 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-48
Empresa: ORMAZABAL Y COMPAÑIA SL
Apoderado
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5190 , F 30, S 8, H BI 53648, I/A 145 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-48
Empresa: WIDEWALL INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4244 , F 215, S 8, H BI 34562, I/A 36 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-48
Empresa: ORMAZABAL MEDIA TENSION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28109 , F 78, S 8, H M 341960, I/A 53 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: ORMAZABAL INTERNATIONAL BUSINESS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5164 , F 40, S 8, H BI 38319, I/A 28 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
Empresa: ORMAZABAL DISTRIBUCION PRIMARIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5159 , F 81, S 8, H BI 38318, I/A 23 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19510 , F 11, S 8, H M 156271, I/A 34 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 52, S 8, H M 218876, I/A 28 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Empresa: ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION SL
Apoderado
- Larrea Arana Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5120 , F 78, S 8, H BI 42916, I/A 20 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-48
VER MAS ACTOS
Información de LARREA ARANA FRANCISCO VICENTE
Mostramos los datos de LARREA ARANA FRANCISCO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA ARANA FRANCISCO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos