SUMINISTROS RIVAS XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Fundicion, 93
Código Postal 28521
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUMINISTROS RIVAS XXI SL
CIF B40192528
Capital Social 1099600.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 05/02/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Barco Garcia Miguel Angel
VINCULACIONES DE SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asencio Pascual Cristina | Administrador Concursal | 09/04/2018 | 25/02/2021 |
Barco Garcia Miguel Angel | Consejero | 03/08/2011 | 25/02/2021 |
Barco Garcia Miguel Angel | Presidente | 03/08/2011 | 25/02/2021 |
Barco Garcia Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 03/08/2011 | 25/02/2021 |
Barco Gil Judith | Consejero | 03/08/2011 | 25/02/2021 |
Barco Gonzalez Francisco Rufino | Consejero | 03/08/2011 | 25/02/2021 |
Del Barrio Barco Maria | Apoderado | 23/12/2009 | 25/02/2021 |
Del Barrio Barco Maria | Consejero | 03/08/2011 | 25/02/2021 |
Del Barrio Barco Pablo | Consejero | 03/08/2011 | 25/02/2021 |
Del Barrio Barco Victor | Consejero Delegado Mancomunado | 03/08/2011 | 25/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 9, S 8, H M 523829, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Nif:B40192528
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:12/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1237/2017
Datos Registrales:
Tomo:
29095
Libro:
0
Folio:
9
Hoja:
8-523829
Inscripción:
4
Fecha Inscripción25/02/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 9, S 8, H M 523829, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Nif:B40192528
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:16/02/2018
Número Procedimiento Concursal:1237/2017
Datos Registrales:
Tomo:
29095
Libro:
0
Folio:
9
Hoja:
8-523829
Inscripción:
3
Fecha Inscripción19/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 9, S 8, H M 523829, I/A 3 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Nif:B40192528
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:16/02/2018
Número Procedimiento Concursal:1237/2017
Datos Registrales:
Tomo:
29095
Libro:
0
Folio:
9
Hoja:
8-523829
Inscripción:
3
Fecha Inscripción19/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 9, S 8, H M 523829, I/A 3 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Nif:B40192528
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE EL PATRIMONIO DEL DEUDOR QUEDAN INTERVENIDAS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL DESIGNADA MEDIANTE SU AUTORIZACION O CONFORMIDAD
Fecha de Resolución:16/02/2018
Número Procedimiento Concursal:1237/2017
Datos Registrales:
Tomo:
29095
Libro:
0
Folio:
9
Hoja:
8-523829
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 9, S 8, H M 523829, I/A A (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Nif:B40192528
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Asencio Pascual Cristina
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:16/02/2018
Número Procedimiento Concursal:1237/2017
Datos Registrales:
Tomo:
29095
Libro:
0
Folio:
9
Hoja:
8-523829
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 9, S 8, H M 523829, I/A A (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Nif:B40192528
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
SE DECLARA EN CONCURSO DE ACREEDORES CON CARACTER VOLUNTARIO AL DEUDOR, LA SOCIEDAD "SUMINISTROS RIVAS XXI SL" QUE SE TRAMITARA POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO,.Y SE ABRE LA FASE COMUN DE TRAMITACION DEL CONCURSO
Fecha de Resolución:16/02/2018
Número Procedimiento Concursal:1237/2017
Datos Registrales:
Tomo:
29095
Libro:
0
Folio:
9
Hoja:
8-523829
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 9, S 8, H M 523829, I/A A (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
- C/ FUNDICION 93 (RIVAS-VACIAMADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 8, S 8, H M 523829, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 25 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 8, S 8, H M 523829, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 8, S 8, H M 523829, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28