DEL BARRIO BARCO MARIA
Informe ejecutivo de DEL BARRIO BARCO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL BARRIO BARCO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPUESTOS DEFENSA SL | Apoderado | 23/12/2009 | 03/02/2022 |
SUMINISTROS RIVAS XXI SL | Apoderado | 23/12/2009 | 25/02/2021 |
SUMINISTROS RIVAS XXI SL | Consejero | 03/08/2011 | 25/02/2021 |
REPUESTOS DEFENSA SL | Consejero | 23/03/2011 | 16/09/2014 |
VINCULACIONES DE DEL BARRIO BARCO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL BARRIO BARCO MARIA
Empresa: REPUESTOS DEFENSA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Barrio Barco Maria
- Del Barrio Barco Pablo
- Del Barrio Barco Victor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 221, S 8, H SG 1335, I/A 10 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-40
Empresa: SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29095 , F 8, S 8, H M 523829, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Empresa: REPUESTOS DEFENSA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Barrio Barco Maria
- Del Barrio Barco Pablo
- Del Barrio Barco Victor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 221, S 8, H SG 1335, I/A 9 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-40
Empresa: REPUESTOS DEFENSA SL
Apoderado
- Del Barrio Barco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 221, S 8, H SG 1335, I/A 8 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-40
Empresa: SUMINISTROS RIVAS XXI SL
Apoderado
- Del Barrio Barco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 46, S 8, H SG 3625, I/A 6 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-40
Información de DEL BARRIO BARCO MARIA
Mostramos los datos de DEL BARRIO BARCO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL BARRIO BARCO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos