SUMINISTROS FOBEL SA - EXTINGUIDA
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social SUMINISTROS FOBEL SA
CIF A60592581
Capital Social 108783.18 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web www.fobel.biz
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SUMINISTROS FOBEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS FOBEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monclus Argany Maria Gloria Montserrat | Administrador Concursal | 27/08/2015 | 24/04/2017 |
Folch Call Francisco | Secretario | 03/05/2013 | 06/04/2016 |
Folch Call Francisco | Consejero | 03/05/2013 | 06/04/2016 |
Folch Vidal Francisco Javier | Presidente | 03/05/2013 | 06/04/2016 |
Folch Vidal Francisco Javier | Consejero | 03/05/2013 | 06/04/2016 |
Folch Vidal Francisco Javier | Consejero Delegado | 03/05/2013 | 06/04/2016 |
Vidal Xanco Dolores | Consejero | 03/05/2013 | 06/04/2016 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS FOBEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 12, S 8, H B 114071, I/A 11 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 342/2015, AUTO FIRME DE FECHA 30/01/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 12, S 8, H B 114071, I/A 11 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 12, S 8, H B 114071, I/A 11 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 11, S 8, H B 114071, I/A 10 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 342/2015, AUTOS FIRMES, DE FECHA 06/10/2015:APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y DE 30/11/2015:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 11, S 8, H B 114071, I/A 10 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 11, S 8, H B 114071, I/A 10 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 342/2015, AUTO FIRME DE FECHA 05/05/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 10, S 8, H B 114071, I/A 9 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 10, S 8, H B 114071, I/A 9 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 10, S 8, H B 114071, I/A 8 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 10, S 8, H B 114071, I/A 8 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08