MONCLUS ARGANY MARIA GLORIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de MONCLUS ARGANY MARIA GLORIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONCLUS ARGANY MARIA GLORIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAIRDATES SL | Administrador Concursal | 02/07/2015 | 29/09/2017 |
SUMINISTROS FOBEL SA | Administrador Concursal | 27/08/2015 | 24/04/2017 |
VINCULACIONES DE MONCLUS ARGANY MARIA GLORIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONCLUS ARGANY MARIA GLORIA MONTSERRAT
Empresa: HAIRDATES SL
Administrador Concursal
- Monclus Argany Maria Gloria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 71, S 8, H B 425341, I/A 7 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-08
Empresa: SUMINISTROS FOBEL SA
Administrador Concursal
- Monclus Argany Maria Gloria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 12, S 8, H B 114071, I/A 11 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: SUMINISTROS FOBEL SA
Administrador Concursal
- Monclus Argany Maria Gloria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27215 , F 10, S 8, H B 114071, I/A 9 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
Empresa: HAIRDATES SL
Administrador Concursal
- Monclus Argany Maria Gloria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43331 , F 70, S 8, H B 425341, I/A 5 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Información de MONCLUS ARGANY MARIA GLORIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de MONCLUS ARGANY MARIA GLORIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONCLUS ARGANY MARIA GLORIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos