SUMCAB LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL JOVELLANOS 64-72,NAVE 5
Código Postal 08930
Municipio Sant Adrià de Besòs
Provincia Barcelona
Razón Social SUMCAB LEVANTE SL
CIF B65480774
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 04/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ceruelo Homs Roger
VINCULACIONES DE SUMCAB LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMCAB LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ceruelo Homs Roger | Administrador Unico | 25/01/2011 | 12/04/2013 |
Gelis Garrido Albert | Apoderado | 03/05/2011 | 12/04/2013 |
Romero Rincon Manuel | Apoderado | 03/05/2011 | 12/04/2013 |
ACTOS BORME DE SUMCAB LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42325 , F 204, S 8, H B 403855, I/A 3 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42325 , F 203, S 8, H B 403855, I/A 2 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42325 , F 200, S 8, H B 403855, I/A 1 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
Dirección:CL JOVELLANOS 64-72,NAVE 5 (SANT ADRIA DE BESOS)
Comienzo de operaciones:04/01/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA VENTA,IMPORTACION,EXPORTACION AL MAYOR Y MENOR DE CABLES ELECTRICOS,ELECTRONICOS,Y ELEMENTOS Y SISTEMAS INFORMATICOS,ASI COMO SU DISTRIBUCION Y MANIPULACION,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42325 , F 200, S 8, H B 403855, I/A 1 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08