CERUELO HOMS ROGER
Informe ejecutivo de CERUELO HOMS ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CERUELO HOMS ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMCAB TAILOR MADE CABLES SL | REPR.143 RRM | 11/08/2014 | |
ROALGHINO SL | Administrador Unico | 14/02/2011 | |
SUMCAB INVERSIONES SL | Presidente | 19/01/2011 | |
SUMCAB INVERSIONES SL | Consejero | 19/01/2011 | |
SUMCAB INVERSIONES SL | Consejero Delegado | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE CERUELO HOMS ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERUELO HOMS ROGER
Empresa: COVERTRADE SL
Administrador Unico
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 216, S 8, H BI 27634, I/A 12 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-48
Empresa: SUMCAB TAILOR MADE CABLES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44435 , F 120, S 8, H B 455998, I/A 1 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
Empresa: BRIGHT 2001 SL
Liquidador
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33156 , F 34, S 8, H B 224335, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08
Empresa: BRIGHT 2001 SL
Administrador
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33156 , F 34, S 8, H B 224335, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08
Empresa: COVERTRADE SL
Apoderado
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 215, S 8, H BI 27634, I/A 10 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-48
Empresa: SUMCAB ANDALUCIA SA
Administrador Unico
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39551 , F 130, S 8, H B 350054, I/A 14 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Empresa: SUMCAB ANDALUCIA SA
Administrador Unico
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39551 , F 130, S 8, H B 350054, I/A 14 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Empresa: SUMCAB ANDALUCIA SA
Administrador Unico
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39551 , F 130, S 8, H B 350054, I/A 13 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Empresa: ROALGHINO SL
Administrador Unico
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42362 , F 31, S 8, H B 405347, I/A 1 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
Empresa: SUMCAB LEVANTE SL
Administrador Unico
- Ceruelo Homs Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42325 , F 200, S 8, H B 403855, I/A 1 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
VER MAS ACTOS
Información de CERUELO HOMS ROGER
Mostramos los datos de CERUELO HOMS ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERUELO HOMS ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos