SUDRENTING ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 468
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUDRENTING ESPAÑA SA
CIF A62511464
Capital Social 1.2E7 Euros
Actividad Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- SUDLEASING ESPAÑA EFC SA
Órgano Administración Administrador único
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SUDRENTING ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUDRENTING ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alexander Wiedenbach | Apoderado | 24/08/2011 | 02/02/2018 |
Argyrios Karagiannopoulos | Apoderado | 10/11/2011 | 02/02/2018 |
Georg Abegg | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2015 | 02/02/2018 |
Hans Juergen Enrico Anders | Liquidador | 09/11/2017 | 02/02/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 16/02/2011 | 02/02/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 05/01/2015 | 02/02/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 10/01/2014 | 02/02/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 16/03/2016 | 02/02/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 15/03/2017 | 02/02/2018 |
Martin Werner Starck | Apoderado | 10/11/2011 | 02/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUDRENTING ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 27, S 8, H B 232181, I/A 51 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 27, S 8, H B 232181, I/A 51 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 27, S 8, H B 232181, I/A 50 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 27, S 8, H B 232181, I/A 50 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 27, S 8, H B 232181, I/A 50 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 27, S 8, H B 232181, I/A 49 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 27, S 8, H B 232181, I/A 49 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 27, S 8, H B 232181, I/A 48 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-08
- En el BORME no.244/2010 y con referencia 472230 POR ERROR NO SE REVOCO LOS PODERES QUE TENIA CONFERIDOS DON WOLFGANG FRIEDRICH EN LA INSCRIPCION 2 COMO DIRECTOR GENERAL Y COMO APODERADO MANCOMUNADO EN LA INSCRIPCION 27
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38879 , F 79, S 8, H B 232181, I/A 30 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 26, S 8, H B 232181, I/A 47 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08