SUCCESSFEE CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Septima, 34
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUCCESSFEE CONSULTING SL
CIF B86512316
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 13/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUCCESSFEE CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUCCESSFEE CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Godoy Corrales Enrique | Apoderado | 08/10/2012 | 30/08/2018 |
Marquina Palacios Carlos | Administrador Unico | 09/03/2017 | 30/08/2018 |
Marquina Palacios Carlos | Liquidador | 30/08/2018 | 30/08/2018 |
Godoy Corrales Enrique | Administrador Solidario | 11/06/2014 | 09/03/2017 |
Marquina Palacios Carlos | Administrador Solidario | 11/06/2014 | 09/03/2017 |
Costas De Vicente Jose | Administrador Unico | 10/08/2012 | 11/06/2014 |
ACTOS BORME DE SUCCESSFEE CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 175, S 8, H M 542700, I/A 5 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 175, S 8, H M 542700, I/A 5 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 175, S 8, H M 542700, I/A 5 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 175, S 8, H M 542700, I/A 5 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
- AVDA SEPTIMA 34 2º 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 175, S 8, H M 542700, I/A 4 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 175, S 8, H M 542700, I/A 4 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 175, S 8, H M 542700, I/A 4 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 175, S 8, H M 542700, I/A 4 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 174, S 8, H M 542700, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 174, S 8, H M 542700, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28