COSTAS DE VICENTE JOSE
Informe ejecutivo de COSTAS DE VICENTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COSTAS DE VICENTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOLAB INFORMATION SYSTEMS SL | Administrador Unico | 13/04/2016 | |
EFICIENCIA-RETAIL SL | Administrador Unico | 09/07/2012 |
VINCULACIONES DE COSTAS DE VICENTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTAS DE VICENTE JOSE
Empresa: DOLAB INFORMATION SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Costas De Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25859 , F 72, S 8, H M 466094, I/A 2 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-28
Empresa: IRIS 2013 SL
Administrador Solidario
- Costas De Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 73, S 8, H M 557094, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Empresa: SUCCESSFEE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Costas De Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 174, S 8, H M 542700, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Empresa: IRIS 2013 SL
Administrador Solidario
- Costas De Vicente Jose
- Godoy Corrales Enrique
- Marquina Palacios Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 71, S 8, H M 557094, I/A 1 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-28
Empresa: SUCCESSFEE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Costas De Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30152 , F 172, S 8, H M 542700, I/A 1 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
Empresa: EFICIENCIA-RETAIL SL
Administrador Unico
- Costas De Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 91, S 8, H M 541750, I/A 1 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Información de COSTAS DE VICENTE JOSE
Mostramos los datos de COSTAS DE VICENTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTAS DE VICENTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos