SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Magallanes, 27
Código Postal 46230
Municipio Alginet
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
CIF B98270820
Capital Social 44998.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 13/07/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbera Espert Carlos | Administrador Solidario | 14/11/2011 | 09/01/2018 |
Barbera Espert Carlos | Liquidador Solidario | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Donat Garcia Jose Salvador | Administrador Solidario | 14/11/2011 | 09/01/2018 |
Donat Garcia Jose Salvador | Liquidador Solidario | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Martinez Berto Antonio | Administrador Solidario | 14/11/2011 | 09/01/2018 |
Martinez Berto Antonio | Liquidador Solidario | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Badia Bonora Violeta | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | 14/11/2011 |
Barbera Espert Carlos | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | 14/11/2011 |
Donat Garcia Jose Salvador | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | 14/11/2011 |
Martinez Berto Antonio | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | 14/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 194, S 8, H V 140549, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 194, S 8, H V 140549, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 194, S 8, H V 140549, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 194, S 8, H V 140549, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 194, S 8, H V 140549, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
- C/ MAGALLANES 27 (ALGINET)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 193, S 8, H V 140549, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 193, S 8, H V 140549, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 193, S 8, H V 140549, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 193, S 8, H V 140549, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-46