DONAT GARCIA JOSE SALVADOR
Informe ejecutivo de DONAT GARCIA JOSE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DONAT GARCIA JOSE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL | Administrador Solidario | 14/11/2011 | 09/01/2018 |
SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL | Liquidador Solidario | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | 14/11/2011 |
SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL | Administrador Mancomunado | 13/10/2010 | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE DONAT GARCIA JOSE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONAT GARCIA JOSE SALVADOR
Empresa: SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Liquidador Solidario
- Barbera Espert Carlos
- Donat Garcia Jose Salvador
- Martinez Berto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 194, S 8, H V 140549, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Empresa: SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Administrador Solidario
- Barbera Espert Carlos
- Donat Garcia Jose Salvador
- Martinez Berto Antonio
Liquidador Solidario
- Barbera Espert Carlos
- Donat Garcia Jose Salvador
- Martinez Berto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 194, S 8, H V 140549, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Empresa: SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Administrador Solidario
- Barbera Espert Carlos
- Donat Garcia Jose Salvador
- Martinez Berto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 193, S 8, H V 140549, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-46
Empresa: SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Administrador Mancomunado
- Badia Bonora Violeta
- Barbera Espert Carlos
- Donat Garcia Jose Salvador
- Martinez Berto Antonio
- Ros Lopez Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 193, S 8, H V 140549, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-46
Empresa: SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Administrador Mancomunado
- Badia Bonora Violeta
- Barbera Espert Carlos
- Donat Garcia Jose Salvador
- Martinez Berto Antonio
- Ros Lopez Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 193, S 8, H V 140549, I/A 3 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-46
Empresa: SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Administrador Mancomunado
- Barbera Espert Carlos
- Donat Garcia Jose Salvador
- Martinez Berto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 193, S 8, H V 140549, I/A 3 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-46
Empresa: SUC DE VIDA ESPAI NATURAL SLL
Administrador Mancomunado
- Barbera Espert Carlos
- Donat Garcia Jose Salvador
- Martinez Berto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 190, S 8, H V 140549, I/A 1 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-46
Información de DONAT GARCIA JOSE SALVADOR
Mostramos los datos de DONAT GARCIA JOSE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONAT GARCIA JOSE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos