SUBITIS EME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Menendez Pelayo, 43
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUBITIS EME SL
CIF B87416236
Capital Social 3010.5 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 11/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUBITIS EME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUBITIS EME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jauregui Gomez Guillermo | Apoderado | 24/11/2015 | 16/01/2019 |
Porcal Lozano Emilio Jose | Administrador Unico | 24/11/2015 | 16/01/2019 |
Porcar Lozano Emilio Jose | Administrador Unico | 16/01/2019 | |
Porcar Lozano Emilio Jose | Liquidador | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
ACTOS BORME DE SUBITIS EME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 113, S 8, H M 612106, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 113, S 8, H M 612106, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 113, S 8, H M 612106, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 113, S 8, H M 612106, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 113, S 8, H M 612106, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 113, S 8, H M 612106, I/A 2 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 110, S 8, H M 612106, I/A 1 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Dirección:AVDA MENENDEZ PELAYO 43, 1º C (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/11/15
Capital:3.010,50 Euros
Objeto social:Constituye el objeto social de la Sociedad el diseño, desarrollo, venta y/o explotación de aplicaciones informáticas, páginas web y publicaciones o ediciones sobre cualquier tipo de soporte, .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 110, S 8, H M 612106, I/A 1 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28