PORCAR LOZANO EMILIO JOSE
Informe ejecutivo de PORCAR LOZANO EMILIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PORCAR LOZANO EMILIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOCUS YOUR BUSINESS SL | Socio Unico | 14/03/2024 | |
ASESORIA PORCAR SL | Apoderado | 13/12/2023 | |
FOCUS YOUR BUSINESS SL | Administrador Unico | 26/10/2022 | |
ASESORIA PORCAR SL | Apoderado | 07/06/2010 |
VINCULACIONES DE PORCAR LOZANO EMILIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORCAR LOZANO EMILIO JOSE
Empresa: FOCUS YOUR BUSINESS SL
Socio Único
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11250, L 8528, F 45, S 8, H V 206963, I/A 3 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-46
Empresa: ASESORIA PORCAR SL
Apoderado
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445, L 1757, F 196, S 8, H V 24763, I/A 9 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-46
Empresa: ASESORIA PORCAR SL
Administrador Unico
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445, L 1757, F 196, S 8, H V 24763, I/A 8 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-46
Empresa: FOCUS YOUR BUSINESS SL
Administrador Unico
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11250, L 8528, F 45, S 8, H V 206963, I/A 1 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-46
Empresa: ASESORIA PORCAR SL
Administrador Unico
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445, L 1757, F 196, S 8, H V 24763, I/A 7 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-46
Empresa: SERVALID SL
Administrador Unico
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9143, L 6427, F 52, S 8, H V 137552, I/A 5 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-46
Empresa: SUBITIS EME SL
Liquidador
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 113, S 8, H M 612106, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Empresa: SUBITIS EME SL
Administrador Unico
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 113, S 8, H M 612106, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Empresa: ASESORIA PORCAR SL
Apoderado
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445, L 1757, F 195, S 8, H V 24763, I/A 5 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-46
Empresa: SERVALID SL
Administrador Unico
- Porcar Lozano Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9143, L 6427, F 50, S 8, H V 137552, I/A 1 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-46
Información de PORCAR LOZANO EMILIO JOSE
Mostramos los datos de PORCAR LOZANO EMILIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORCAR LOZANO EMILIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos