SUALFER INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 74
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUALFER INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SUALFER INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUALFER INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asua Brunt Beatriz | Consejero | 19/10/2015 | 22/08/2018 |
Asua Brunt Jaime | Consejero | 24/10/2012 | 22/08/2018 |
Asua Brunt Jaime | Presidente | 19/10/2015 | 22/08/2018 |
BGT AUDITORES SL | Auditor | 11/09/2009 | 22/08/2018 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 24/09/2010 | 22/08/2018 |
De Asua Brunt Fernando | Secretario | 14/10/2013 | 22/08/2018 |
De Asua Brunt Fernando | Consejero | 14/10/2013 | 22/08/2018 |
De Asua Brunt Jaime | Liquidador | 22/08/2018 | 22/08/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/10/2013 | 22/08/2018 |
Perez Arnaldo Raul | Vicesecretario No Consejero | 23/10/2015 | 22/08/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUALFER INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 76, S 8, H M 222661, I/A 34 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 76, S 8, H M 222661, I/A 34 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
- HA CESADO IBERCLEAR COMO ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 76, S 8, H M 222661, I/A 34 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 76, S 8, H M 222661, I/A 34 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 76, S 8, H M 222661, I/A 34 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 76, S 8, H M 222661, I/A 34 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 76, S 8, H M 222661, I/A 33 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 75, S 8, H M 222661, I/A 32 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 75, S 8, H M 222661, I/A 32 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 75, S 8, H M 222661, I/A 31 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28