ASUA BRUNT JAIME
Informe ejecutivo de ASUA BRUNT JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ASUA BRUNT JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUALFER INVERSIONES SICAV | Consejero | 24/10/2012 | 22/08/2018 |
SUALFER INVERSIONES SICAV | Presidente | 19/10/2015 | 22/08/2018 |
ADVANCED SIGNS SA | Administrador Unico | 22/02/2012 |
VINCULACIONES DE ASUA BRUNT JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASUA BRUNT JAIME
Empresa: SUALFER INVERSIONES SICAV
Consejero
- Asua Brunt Beatriz
- Asua Brunt Jaime
- De Asua Brunt Fernando
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Asua Brunt Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 76, S 8, H M 222661, I/A 34 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Empresa: SUALFER INVERSIONES SICAV
Consejero
- Asua Brunt Jaime
Presidente
- Asua Brunt Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 76, S 8, H M 222661, I/A 33 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: SUALFER INVERSIONES SICAV
Consejero
Presidente
- Asua Brunt Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13666 , F 224, S 8, H M 222661, I/A 27 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Empresa: SUALFER INVERSIONES SICAV
Consejero
- Asua Brunt Jaime
- De Asua Alvarez Fernando
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13666 , F 222, S 8, H M 222661, I/A 23 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Empresa: ADVANCED SIGNS SA
Administrador Unico
- Asua Brunt Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816 , F 70, S 8, H M 32781, I/A 10 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Información de ASUA BRUNT JAIME
Mostramos los datos de ASUA BRUNT JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASUA BRUNT JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos