STRAKER MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Galileu, 303
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social STRAKER MEDIA SL
CIF B84787993
Actividad Actividades de traducción e interpretación
Fecha de Constitución 28/07/2006
Nombres Anteriores
- OLE STUDENT ONLINE SL
- COMTRANSLATIONS ONLINE SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Straker Grant Owen
Propietario STRAKER SPAIN SL
VINCULACIONES DE STRAKER MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STRAKER MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Donoso Garcia Feliciano | Apoderado | 21/05/2019 | 07/08/2023 |
Ortega Iñigo Jokin | Apoderado | 18/03/2019 | 07/08/2023 |
Scudamore Jeremy Richard | Apoderado | 18/03/2019 | 07/08/2023 |
Straker Grant Owen | Administrador Unico | 21/03/2019 | 07/08/2023 |
STRAKER SPAIN SL | Socio Unico | 22/03/2019 | 07/08/2023 |
Garcia Martin Carlos | Administrador Unico | 21/03/2019 |
ACTOS BORME DE STRAKER MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47789 , F 39, S 8, H B 562282, I/A 12 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
- CL DE GALILEU Num.303 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47789 , F 39, S 8, H B 562282, I/A 11 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: COMTRANSLATIONS ONLINE SL
- STRAKER MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23081 , F 36, S 8, H M 413533, I/A 10 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-28
Empresa: COMTRANSLATIONS ONLINE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23081 , F 35, S 8, H M 413533, I/A 9 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: COMTRANSLATIONS ONLINE SL
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23081 , F 34, S 8, H M 413533, I/A 8 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: COMTRANSLATIONS ONLINE SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23081 , F 34, S 8, H M 413533, I/A 7 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Empresa: COMTRANSLATIONS ONLINE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23081 , F 34, S 8, H M 413533, I/A 6 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
Empresa: COMTRANSLATIONS ONLINE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23081 , F 34, S 8, H M 413533, I/A 6 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
Empresa: COMTRANSLATIONS ONLINE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23081 , F 34, S 8, H M 413533, I/A 5 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: COMTRANSLATIONS ONLINE SL
- C/ BRAVO MURILLO 153 1 E (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23081 , F 33, S 8, H M 413533, I/A 4 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-28