SCUDAMORE JEREMY RICHARD
Informe ejecutivo de SCUDAMORE JEREMY RICHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE SCUDAMORE JEREMY RICHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLENDOSA SL | Administrador Unico | 16/06/2020 | |
FLENDOSA SL | Socio Unico | 16/06/2020 | |
EPIFOCUS SL | Apoderado | 31/10/2019 | |
OSTARA EUROPE (UK) LIMITED | Apoderado Solidario | 23/05/2018 | |
KELNIK SL | Socio Unico | 14/09/2017 | |
NUKUMA SL | Socio Unico | 22/08/2017 | |
OSTARA EUROPE (UK) LIMITED | Apoderado | 21/03/2017 | |
HOTELISTAN TURIZM OTELCILIK BILGI ISLEM VE TICARET LIMITED SIRKETI | Apoderado | 17/01/2017 | |
INTEGRAL MEMORY ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 14/12/2016 | |
VOLT EUROPE ESPAÑA SL | Apoderado | 16/08/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SCUDAMORE JEREMY RICHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCUDAMORE JEREMY RICHARD
Empresa: FLENDOSA SL
Nuevo Socio Único
- Scudamore Jeremy Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 69, S 8, H M 616597, I/A 7 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
Empresa: FLENDOSA SL
Administrador Unico
- Scudamore Jeremy Richard
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 68, S 8, H M 616597, I/A 6 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
Empresa: EPIFOCUS SL
Apoderado
- Gascue Chalmeta Eduardo
- Ortega Iñigo Jokin
- Scudamore Jeremy Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39749 , F 75, S 8, H M 706278, I/A 2 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-28
Empresa: COMTRANSLATIONS ONLINE SL
Apoderado
- Ortega Iñigo Jokin
- Scudamore Jeremy Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23081 , F 34, S 8, H M 413533, I/A 5 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: KELNIK SL
Administrador Unico
- Scudamore Jeremy Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2289 , F 134, S 8, H CA 53853, I/A 3 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-11
Empresa: MOOKAITE MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Carrascon Gonzalez Pinto Jaime
- Ortega Iñigo Jokin
- Scudamore Jeremy Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 53, S 8, H CA 53116, I/A 4 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-11
Empresa: NUKUMA SL
Administrador Unico
- Scudamore Jeremy Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36178 , F 212, S 8, H M 650153, I/A 3 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Empresa: OSTARA EUROPE (UK) LIMITED
Apoderado Solidario
- Ortega Iñigo Jokin
- Scudamore Jeremy Richard
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35687 , F 148, S 8, H M 641355, I/A 2 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Empresa: MOOKAITE MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Carrascon Gonzalez Pinto Jaime
- Holmes Daniel Patrick
- Ortega Iñigo Jokin
- Scudamore Jeremy Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 53, S 8, H CA 53116, I/A 2 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-11
Empresa: IQONE HEALTHCARE SPAIN SL
Administrador Unico
- Scudamore Jeremy Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35909 , F 149, S 8, H M 645192, I/A 3 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
VER MAS ACTOS
Información de SCUDAMORE JEREMY RICHARD
Mostramos los datos de SCUDAMORE JEREMY RICHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCUDAMORE JEREMY RICHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos