STICLIAT SICAV
Dirección social Cl Muntaner, 406
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social STICLIAT SICAV
Capital Social 2500000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 21/10/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Turon Soto Manuel
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE STICLIAT SICAV
VINCULACIONES DE STICLIAT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STICLIAT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Turon Villa Jordi | Secretario | 02/12/2021 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/02/2021 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/10/2019 | |
Turon Soto Manuel | Consejero | 03/10/2019 | |
Turon Villa Jordi | Consejero | 03/10/2019 | |
Turon Villa Xavier | Consejero | 03/10/2019 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/07/2019 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 22/08/2017 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/09/2016 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STICLIAT SICAV
- Supresión de la página web corporativa: CONVOCATORIA DE LA JUNTA EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD GESTORA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 47, S 8, H B 443475, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
- LA ADQUISICION, PROMOCION, CONSTRUCCION, Y ENAJENACION, EL ARRENDAMIENTO, EXCEPTO EL FINANCIERO, DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, ASI COMO LA REALIZACION DE CUALESQUIERA OTRAS OPERACIONES INMOBILIARIAS CNAE 6810.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 47, S 8, H B 443475, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
- CL MUNTANER 406 ENTRESUELO (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 47, S 8, H B 443475, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
- REVERSION EN TITULOS DE LAS ACC..CESE DE LA ENTIDAD ENCARGADA REGISTRO CONTABLE DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA.PERDIDA CONDICION DE SICAV Y CONVERSION EN SA ORDINARIA,PASANDO A DENOMINARSE:STICLIAT S.A. BAJA DE LA PWEB POR EL CESE ENT.GESTORA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 47, S 8, H B 443475, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 47, S 8, H B 443475, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 47, S 8, H B 443475, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Entidad Depositaria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 47, S 8, H B 443475, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 47, S 8, H B 443475, I/A 8 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 46, S 8, H B 443475, I/A 7 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 46, S 8, H B 443475, I/A 6 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-08