TURON VILLA JORDI
Informe ejecutivo de TURON VILLA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TURON VILLA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STICLIAT SA | Consejero Delegado Solidario | 16/06/2022 | |
STICLIAT SICAV | Secretario | 02/12/2021 | |
STICLIAT SICAV | Consejero | 03/10/2019 | |
TURONS INVERSIONES SL | Secretario | 09/06/2017 | |
TURONS INVERSIONES SL | Consejero | 09/06/2017 | |
STICLIAT SICAV | Consejero | 21/10/2013 |
VINCULACIONES DE TURON VILLA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURON VILLA JORDI
Empresa: STICLIAT SA
Consejero Delegado Solidario
- Turon Villa Javier
- Turon Villa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44154 , F 137, S 8, H B 443475, I/A 10 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: STICLIAT SICAV
Secretario
- Turon Villa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 47, S 8, H B 443475, I/A 9 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Empresa: STICLIAT SICAV
Auditor
Consejero
- Turon Soto Manuel
- Turon Villa Jordi
- Turon Villa Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 46, S 8, H B 443475, I/A 7 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Empresa: TURONS INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Turon Soto Manuel
- Turon Villa Jordi
- Turon Villa Xavier
Presidente
Secretario
- Turon Villa Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31365 , F 130, S 8, H B 187435, I/A 6 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-08
Empresa: STICLIAT SICAV
Auditor
Consejero
- Turon Soto Manuel
- Turon Villa Jordi
- Turon Villa Xavier
Entidad Depositaria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 43, S 8, H B 443475, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Empresa: RTZ OPERATIVA INMOBILIARIA 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 163, S 8, H B 320213, I/A 9 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Empresa: SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Ros Gonzalez Jose Maria
- Turon Villa Jordi
- Turon Villa Xavier
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25784 , F 98, S 8, H M 274679, I/A 24 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Ros Gonzalez Jose Maria
- Turon Villa Jordi
- Turon Villa Xavier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25784 , F 96, S 8, H M 274679, I/A 19 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Información de TURON VILLA JORDI
Mostramos los datos de TURON VILLA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURON VILLA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos