STEINHUSET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Lajilla, 5
Código Postal 35120
Municipio Mogán
Provincia Las Palmas
Razón Social STEINHUSET SL
CIF B35784545
Capital Social 347216.98 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 22/12/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Tauro Eiendom As
VINCULACIONES DE STEINHUSET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STEINHUSET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Braathe Erik | Administrador Solidario | 11/02/2010 | 17/01/2011 |
Braathe Ragnar | Administrador Solidario | 11/02/2010 | 17/01/2011 |
Christiansen Rolf Stene | Administrador Solidario | 11/02/2010 | 17/01/2011 |
Christiansen Rolf Stene | Liquidador | 17/01/2011 | 17/01/2011 |
Cuxart Fonolleda Maria Elvira | Apoderado Solidario | 11/02/2010 | 17/01/2011 |
Gomez Perez Antonio | Apoderado Solidario | 11/02/2010 | 17/01/2011 |
Stene Christiansen Rolf | Apoderado | 08/04/2009 | 17/01/2011 |
Tauro Eiendom As | Socio Unico | 11/02/2010 | 17/01/2011 |
Braathe Erik | Secretario | 11/02/2010 | |
Braathe Erik | Consejero | 11/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STEINHUSET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 6 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 6 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 6 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 6 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 5 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-35
Capital Anterior: | 178.276,58 | Euros |
Aumento de capital: | 168.940,40 | Euros |
Capital Actual: | 347.216,98 | Euros |
Porcentaje: | 94,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 5 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 5 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-35
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 4 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 4 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-35
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 170, S 8, H GC 32622, I/A 4 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-35