CUXART FONOLLEDA MARIA ELVIRA
Informe ejecutivo de CUXART FONOLLEDA MARIA ELVIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUXART FONOLLEDA MARIA ELVIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREA LEGAL MANAGEMENT SLP | Consejero | 08/03/2019 | 24/05/2024 |
AREA LEGAL MANAGEMENT SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2019 | 02/05/2024 |
AREA LEGAL MANAGEMENT SLP | Presidente | 08/03/2019 | 28/03/2024 |
AREA LEGAL MANAGEMENT SLP | Administrador Solidario | 09/03/2009 | 08/03/2019 |
LA VUELTA A GROSSA SL | Apoderado Solidario | 25/01/2011 | 25/01/2011 |
STEINHUSET SL | Apoderado Solidario | 11/02/2010 | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE CUXART FONOLLEDA MARIA ELVIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUXART FONOLLEDA MARIA ELVIRA
Empresa: AREA LEGAL MANAGEMENT SLP
Consejero
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 340096, I/A 16 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-08
Empresa: AREA LEGAL MANAGEMENT SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46983 , F 23, S 8, H B 340096, I/A 15 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: AREA LEGAL MANAGEMENT SLP
Presidente
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46983 , F 22, S 8, H B 340096, I/A 14 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-08
Empresa: AREA LEGAL MANAGEMENT SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
- De Lemus Otero Ignacio Vicente
- Gomez Perez Antonio
- Palou Marrodan Eva
- Vall Escala Bertran
Presidente
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44725 , F 202, S 8, H B 340096, I/A 10 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: AREA LEGAL MANAGEMENT SLP
Consejero
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
- De Lemus Otero Ignacio Vicente
- Gomez Perez Antonio
- Palou Marrodan Eva
- Vall Escala Bertran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44725 , F 202, S 8, H B 340096, I/A 9 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: AREA LEGAL MANAGEMENT SLP
Administrador Solidario
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
- Gomez Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44725 , F 202, S 8, H B 340096, I/A 9 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: LA VUELTA A GROSSA SL
Apoderado Solidario
- Carbo Balet Maria Victoria
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
- Gomez Perez Antonio
- Masjoan Alija Itmar
- Rovira Gadea Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2693, L 1606, F 64, S 8, H MA 46245, I/A 3 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-29
Empresa: LA VUELTA A GROSSA SL
Apoderado Solidario
- Carbo Balet Maria Victoria
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
- Gomez Perez Antonio
- Masjoan Alija Itmar
- Rovira Gadea Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2693, L 1606, F 64, S 8, H MA 46245, I/A 2 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-29
Empresa: STEINHUSET SL
Apoderado Solidario
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
- Gomez Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 169, S 8, H GC 32622, I/A 3 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-35
Empresa: AREA LEGAL MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Cuxart Fonolleda Maria Elvira
- Gomez Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39058 , F 223, S 8, H B 340096, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08
Información de CUXART FONOLLEDA MARIA ELVIRA
Mostramos los datos de CUXART FONOLLEDA MARIA ELVIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUXART FONOLLEDA MARIA ELVIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos