STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTIONS IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Colon, 2
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTIONS IBERICA SL
CIF B83094375
Actividad Actividades de consultoría informática
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
VINCULACIONES DE STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTIONS IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTIONS IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gamas Barrero Jose | Apoderado | 10/12/2009 | 07/10/2010 |
Garcia Sanchez Maria Teresa | Apoderado | 10/12/2009 | 07/10/2010 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA | Socio Unico | 09/04/2010 | 07/10/2010 |
Manson Jones Michael | Apoderado | 10/12/2009 | 07/10/2010 |
Martinez Del Alamo David | Apoderado | 10/12/2009 | 07/10/2010 |
Morancho Rovira Jose | Apoderado | 10/12/2009 | 07/10/2010 |
Morancho Rovira Jose | Administrador Solidario | 16/04/2010 | 07/10/2010 |
Rebollar Gomez Juan | Apoderado | 10/12/2009 | 07/10/2010 |
Sanchez Ricart Aurelio | Apoderado | 10/12/2009 | 07/10/2010 |
Sanchez Ricart Aurelio | Administrador Solidario | 16/04/2010 | 07/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTIONS IBERICA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 43, S 8, H M 291453, I/A 15 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 43, S 8, H M 291453, I/A 15 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-28
- LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DENOMINADA " INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 43, S 8, H M 291453, I/A 15 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 42, S 8, H M 291453, I/A 14 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 42, S 8, H M 291453, I/A 14 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 42, S 8, H M 291453, I/A 14 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 41, S 8, H M 291453, I/A 13 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 40, S 8, H M 291453, I/A 12 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27088 , F 40, S 8, H M 291453, I/A 12 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28