EASYART SL
Dirección social Calle Vizconde de los Asilos, 1
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EASYART SL
CIF B84964568
Capital Social 73010.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 26/01/2007
VINCULACIONES DE EASYART SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EASYART SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Provencio Gomez Francisco | Apoderado Solidario | 30/04/2014 | 30/11/2015 |
Provencio Gomez Pilar | Apoderado Solidario | 30/04/2014 | 30/11/2015 |
ACTOS BORME DE EASYART SL
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 73.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.325,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23806 , F 160, S 8, H M 427290, I/A 6 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23806 , F 159, S 8, H M 427290, I/A 5 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23806 , F 158, S 8, H M 427290, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- COMPRA Y VENTA, EXPLOTACION Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DE FINCAS, TANTORUSTICAS COMO URBANAS. EXPLOTACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA INDUSTRIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23806 , F 158, S 8, H M 427290, I/A 3 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28