STAIL BIKE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA GENERAL LOS MENORES Km
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social STAIL BIKE SL
CIF B38980405
Capital Social 3020.0 Euros
Fecha de Constitución 07/04/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE STAIL BIKE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STAIL BIKE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Inversini Roberto | Administrador Solidario | 13/07/2012 | 27/01/2016 |
Inversini Roberto | Liquidador | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
Marullo Massimo | Administrador Solidario | 13/07/2012 | 27/01/2016 |
Inversini Roberto | Socio Unico | 23/04/2009 | 13/07/2012 |
Inversini Roberto | Administrador Unico | 23/04/2009 | 13/07/2012 |
ACTOS BORME DE STAIL BIKE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 3 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 3 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 3 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 3 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
- La Sociedad tiene por objeto: Importación, exportación, representación, distribución y venta de toda clase de vehículos a motor y sin motor; comercioal mayor y menor de toda clase de vehículos a motor y sin motor; reparación de toda clase de vehículos a motor o sin motor; importación, exportación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 2 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 2 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 2 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 2 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 2 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38