INVERSINI ROBERTO
Informe ejecutivo de INVERSINI ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE INVERSINI ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INVERSINI ROBERTO
Empresa: ZEUDI SA
Administrador Solidario
- Inversini Diego
- Inversini Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 221, S 8, H TF 2787, I/A 13 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-38
Empresa: ZEUDI SA
Administrador Solidario
- Inversini Diego
- Inversini Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 221, S 8, H TF 2787, I/A 12 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-38
Empresa: STAIL BIKE SL
Liquidador
- Inversini Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 3 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
Empresa: STAIL BIKE SL
Administrador Solidario
- Inversini Roberto
- Marullo Massimo
Liquidador
- Inversini Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 3 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-38
Empresa: STAIL BIKE SL
Administrador Solidario
- Inversini Roberto
- Marullo Massimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 2 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Empresa: STAIL BIKE SL
Administrador Unico
- Inversini Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 194, S 8, H TF 45850, I/A 2 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Empresa: ZEUDI SA
Administrador Solidario
- Inversini Diego
- Inversini Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 221, S 8, H TF 2787, I/A 11 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-38
Empresa: STAIL BIKE SL
Administrador Unico
- Inversini Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 192, S 8, H TF 45850, I/A 1 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-38
Empresa: STAIL BIKE SL
Socio Único
- Inversini Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094 , F 192, S 8, H TF 45850, I/A 1 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-38
Información de INVERSINI ROBERTO
Mostramos los datos de INVERSINI ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INVERSINI ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos