SPANISH GOLF CRUISES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Alfonso XII, S/N
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Razón Social SPANISH GOLF CRUISES SL
CIF B30899355
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 11/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPANISH GOLF CRUISES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPANISH GOLF CRUISES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Alberto Sanchez Sanchez | Administrador Unico | 03/10/2016 | 24/09/2019 |
Juan Alberto Sanchez Sanchez | Liquidador | 24/09/2019 | 24/09/2019 |
Juan Alberto Sanchez Sanchez | Administrador Solidario | 17/03/2016 | 03/10/2016 |
Sergio Cervantes Martinez | Administrador Solidario | 17/03/2016 | 03/10/2016 |
Juan Alberto Sanchez Sanchez | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 17/03/2016 |
Sergio Cervantes Martinez | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 17/03/2016 |
ACTOS BORME DE SPANISH GOLF CRUISES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 3, S 8, H MU 90846, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 3, S 8, H MU 90846, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 3, S 8, H MU 90846, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 3, S 8, H MU 90846, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 3 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 3 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 3 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-30
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-30