JUAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de JUAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPANISH GOLF CRUISES SL | Administrador Unico | 03/10/2016 | 24/09/2019 |
SPANISH GOLF CRUISES SL | Liquidador | 24/09/2019 | 24/09/2019 |
PREFABRICADOS ALJEMA SL | Apoderado Mancomunado | 18/04/2012 | 20/09/2018 |
SPANISH GOLF CRUISES SL | Administrador Solidario | 17/03/2016 | 03/10/2016 |
SPANISH GOLF CRUISES SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 17/03/2016 |
VINCULACIONES DE JUAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ
Empresa: SPANISH GOLF CRUISES SL
Liquidador
- Juan Alberto Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 3, S 8, H MU 90846, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
Empresa: SPANISH GOLF CRUISES SL
Administrador Unico
- Juan Alberto Sanchez Sanchez
Liquidador
- Juan Alberto Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 3, S 8, H MU 90846, I/A 4 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
Empresa: SPANISH GOLF CRUISES SL
Administrador Unico
- Juan Alberto Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 3 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-30
Empresa: SPANISH GOLF CRUISES SL
Administrador Solidario
- Juan Alberto Sanchez Sanchez
- Sergio Cervantes Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 3 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-30
Empresa: SPANISH GOLF CRUISES SL
Administrador Solidario
- Juan Alberto Sanchez Sanchez
- Sergio Cervantes Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-30
Empresa: SPANISH GOLF CRUISES SL
Administrador Mancomunado
- Juan Alberto Sanchez Sanchez
- Sergio Cervantes Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-30
Empresa: SPANISH GOLF CRUISES SL
Administrador Mancomunado
- Juan Alberto Sanchez Sanchez
- Sergio Cervantes Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3150 , F 2, S 8, H MU 90846, I/A 1 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-30
Empresa: PREFABRICADOS ALJEMA SL
Apoderado Mancomunado
- Blas Moreno Navarro
- Juan Alberto Sanchez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 92, S 8, H MU 43148, I/A 7 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-30
Información de JUAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ
Mostramos los datos de JUAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos