MALDONADO CIEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maiquez, 36
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MALDONADO CIEN SL
CIF B85710358
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 29/05/2009
Nombres Anteriores
- SOSTENIBILIDAD EMOCIONAL SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MALDONADO CIEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALDONADO CIEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Contreras Torres Jose | Administrador Unico | 13/03/2012 | 07/03/2018 |
Contreras Torres Jose | Liquidador | 07/03/2018 | 07/03/2018 |
Velez Gebrero Jose | Administrador Unico | 04/06/2009 | 13/03/2012 |
ACTOS BORME DE MALDONADO CIEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26706 , F 188, S 8, H M 481230, I/A 5 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26706 , F 188, S 8, H M 481230, I/A 5 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26706 , F 188, S 8, H M 481230, I/A 5 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26706 , F 188, S 8, H M 481230, I/A 5 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
- Otras modificaciones estatutarias: 29. REMUNERACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26706 , F 188, S 8, H M 481230, I/A 4 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28
Empresa: SOSTENIBILIDAD EMOCIONAL SL
- MALDONADO CIEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26706 , F 187, S 8, H M 481230, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Empresa: SOSTENIBILIDAD EMOCIONAL SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26706 , F 187, S 8, H M 481230, I/A 2 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: SOSTENIBILIDAD EMOCIONAL SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26706 , F 187, S 8, H M 481230, I/A 2 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: SOSTENIBILIDAD EMOCIONAL SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-139-28
Empresa: SOSTENIBILIDAD EMOCIONAL SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26706 , F 185, S 8, H M 481230, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-28