SORTU MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Atzieta Kalea, 30
Código Postal 20120
Municipio Hernani
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SORTU MEDIA SL
CIF B75081984
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 17/01/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SORTU MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SORTU MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Azpiri Unax | Administrador Mancomunado | 09/12/2015 | 01/06/2017 |
Blanco Azpiri Unax | Liquidador Mancomunado | 01/06/2017 | 01/06/2017 |
Garcia Matias Asier | Administrador Mancomunado | 09/12/2015 | 01/06/2017 |
Garcia Matias Asier | Liquidador Mancomunado | 01/06/2017 | 01/06/2017 |
Blanco Azpiri Unax | Administrador Solidario | 11/02/2013 | 09/12/2015 |
Garcia Matias Asier | Administrador Solidario | 11/02/2013 | 09/12/2015 |
Urrestarazu Arruabarrena Imanol | Administrador Solidario | 11/02/2013 | 09/12/2015 |
ACTOS BORME DE SORTU MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 2 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 2 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 2 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 79, S 8, H SS 35157, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Dirección:C/ ATZIETA, 30-1A. (HERNANI)
Comienzo de operaciones:17/01/13
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:Producciones Cinematográficas y espectáculos audiovisuales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 79, S 8, H SS 35157, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20