GARCIA MATIAS ASIER
Informe ejecutivo de GARCIA MATIAS ASIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MATIAS ASIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KENSA PRODUKZIOAK SL | Socio Unico | 25/10/2017 | |
KENSA PRODUKZIOAK SL | Administrador Unico | 25/10/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA MATIAS ASIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MATIAS ASIER
Empresa: KENSA PRODUKZIOAK SL
Administrador Unico
- Garcia Matias Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2819 , F 57, S 8, H SS 40064, I/A 1 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Empresa: KENSA PRODUKZIOAK SL
Socio Único
- Garcia Matias Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2819 , F 57, S 8, H SS 40064, I/A 1 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Empresa: SORTU MEDIA SL
Liquidador Mancomunado
- Blanco Azpiri Unax
- Garcia Matias Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Empresa: SORTU MEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Azpiri Unax
- Garcia Matias Asier
Liquidador Mancomunado
- Blanco Azpiri Unax
- Garcia Matias Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Empresa: SORTU MEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Azpiri Unax
- Garcia Matias Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 2 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Empresa: SORTU MEDIA SL
Administrador Solidario
- Blanco Azpiri Unax
- Garcia Matias Asier
- Urrestarazu Arruabarrena Imanol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 82, S 8, H SS 35157, I/A 2 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Empresa: SORTU MEDIA SL
Administrador Solidario
- Blanco Azpiri Unax
- Garcia Matias Asier
- Urrestarazu Arruabarrena Imanol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 79, S 8, H SS 35157, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Información de GARCIA MATIAS ASIER
Mostramos los datos de GARCIA MATIAS ASIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MATIAS ASIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos