SOLUCIONES PERSONALIZADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 91
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLUCIONES PERSONALIZADAS SL
CIF B65984460
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLUCIONES PERSONALIZADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLUCIONES PERSONALIZADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Debasa Capilla Alain | Liquidador | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
Debasa Capilla Alain | Administrador Unico | 06/06/2019 | 30/06/2020 |
Portero Pedrosa Carlos | Administrador Unico | 18/05/2017 | 06/06/2019 |
Portero Pedrosa Carles | Administrador Unico | 02/06/2015 | 18/05/2017 |
Portero Pedrosa Carles | Administrador Unico | 25/02/2014 | 02/06/2015 |
Galvez Ponsa Xavier | Administrador Unico | 13/01/2014 | 25/02/2014 |
Arzamendi Bilbao Alberto | Administrador Mancomunado | 09/05/2013 | 13/01/2014 |
Fornies Torres Alexis | Administrador Mancomunado | 09/05/2013 | 13/01/2014 |
ACTOS BORME DE SOLUCIONES PERSONALIZADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 5, S 8, H B 437430, I/A 8 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 5, S 8, H B 437430, I/A 8 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 5, S 8, H B 437430, I/A 8 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-08
- LA PRESTACION DE SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE TERMINALES TPV Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION DE COBRO DE TODO TIPO DE OPERACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 4, S 8, H B 437430, I/A 7 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
- AV DIAGONAL Num.91 P.7 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 4, S 8, H B 437430, I/A 7 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: ALAIN DEBASA CAPILLA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 4, S 8, H B 437430, I/A 7 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 4, S 8, H B 437430, I/A 7 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 4, S 8, H B 437430, I/A 7 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 4, S 8, H B 437430, I/A 7 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 4, S 8, H B 437430, I/A 6 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08