ARZAMENDI BILBAO ALBERTO
Informe ejecutivo de ARZAMENDI BILBAO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARZAMENDI BILBAO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMA RM 1985 SL | Administrador Solidario | 18/02/2020 | |
BONNAVITA 2012 SL | Administrador Unico | 10/07/2012 |
VINCULACIONES DE ARZAMENDI BILBAO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARZAMENDI BILBAO ALBERTO
Empresa: PLATOS DEL DIA SL
Liquidador
- Arzamendi Bilbao Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48430 , F 183, S 8, H B 583606, I/A 2 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
Empresa: PLATOS DEL DIA SL
Administrador Solidario
- Arzamendi Bilbao Alberto
- Muñoz Guzman Jose Antonio
Liquidador
- Arzamendi Bilbao Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48430 , F 183, S 8, H B 583606, I/A 2 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
Empresa: PLATOS DEL DIA SL
Administrador Solidario
- Arzamendi Bilbao Alberto
- Muñoz Guzman Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48430 , F 182, S 8, H B 583606, I/A 1 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-08
Empresa: REFORMA RM 1985 SL
Administrador Solidario
- Arzamendi Bilbao Alberto
- Martinez Lopez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46775 , F 96, S 8, H B 530499, I/A 2 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
Empresa: SOLUCIONES PERSONALIZADAS SL
Administrador Mancomunado
- Arzamendi Bilbao Alberto
- Fornies Torres Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 3, S 8, H B 437430, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-08
Empresa: SOLUCIONES PERSONALIZADAS SL
Administrador Mancomunado
- Arzamendi Bilbao Alberto
- Fornies Torres Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 1, S 8, H B 437430, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-08
Empresa: GRUPO BINFORT XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Arzamendi Bilbao Alberto
Consejero
- Arzamendi Bilbao Alberto
Presidente
- Arzamendi Bilbao Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028 , F 105, S 8, H S 23163, I/A 3 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-39
Empresa: EXCLUSIVAS MENSSANA 2010 SL
Consejero Delegado
- Arzamendi Bilbao Alberto
Consejero Delegado Mancomunado
- Arzamendi Bilbao Alberto
Consejero
- Arzamendi Bilbao Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41651 , F 222, S 8, H B 392064, I/A 3 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-08
Empresa: PROMOCIONES SOCIETARIAS 2012 SL
Administrador Unico
- Arzamendi Bilbao Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43136 , F 37, S 8, H B 423448, I/A 2 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
Empresa: GRUPO BINFORT XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Arzamendi Bilbao Alberto
- Quintana Mateo Aitor
- Ruiz Feijoo Asier
- Sanchez Sanchez Francisco
Consejero
- Arzamendi Bilbao Alberto
- Quintana Mateo Aitor
- Ruiz Feijoo Asier
- Sanchez Sanchez Francisco
Presidente
- Arzamendi Bilbao Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2646 , F 108, S 8, H T 43283, I/A 1 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-43
VER MAS ACTOS
Información de ARZAMENDI BILBAO ALBERTO
Mostramos los datos de ARZAMENDI BILBAO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARZAMENDI BILBAO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos