SOLUCIONES AVANZADAS DEL SUROESTE SL - EXTINGUIDA
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social SOLUCIONES AVANZADAS DEL SUROESTE SL
CIF B21371729
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 04/03/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SOLUCIONES AVANZADAS DEL SUROESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLUCIONES AVANZADAS DEL SUROESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Marquez Ana Deacracia | Liquidador Mancomunado | 21/10/2019 | 21/10/2019 |
Martinez Marquez Francisca | Administrador Mancomunado | 21/02/2017 | 21/10/2019 |
Martinez Marquez Oscar Jesus | Liquidador Mancomunado | 21/10/2019 | 21/10/2019 |
Martinez Marquez Oscar Jesus | Administrador Mancomunado | 21/02/2017 | 21/10/2019 |
Marquez Galan Acracia | Administrador Solidario | 18/03/2014 | 21/02/2017 |
Martinez Luque Juan | Administrador Solidario | 18/03/2014 | 21/02/2017 |
Martinez Luque Juan | Administrador Unico | 18/03/2014 |
ACTOS BORME DE SOLUCIONES AVANZADAS DEL SUROESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 4 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 4 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-21
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 4 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 3 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-21
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 3 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-21