MARTINEZ MARQUEZ OSCAR JESUS
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARQUEZ OSCAR JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ MARQUEZ OSCAR JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASUR HUELVA SL | Administrador Unico | 05/03/2013 | |
TECNICAS Y MANTENIMIENTOS MARTINEZ SL | Administrador Unico | 05/10/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARQUEZ OSCAR JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARQUEZ OSCAR JESUS
Empresa: INVERSIONES Y DESARROLLOS HUELVA SL
Liquidador Mancomunado
- Martinez Marquez Ana Deacracia
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 75, S 8, H H 7171, I/A 5 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-21
Empresa: INVERSIONES Y DESARROLLOS HUELVA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Marquez Francisca
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 75, S 8, H H 7171, I/A 5 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-21
Empresa: SOLUCIONES AVANZADAS DEL SUROESTE SL
Liquidador Mancomunado
- Martinez Marquez Ana Deacracia
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
Empresa: SOLUCIONES AVANZADAS DEL SUROESTE SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Marquez Francisca
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
Empresa: PINTURA Y MANTENIMIENTO 5D SL
Liquidador Mancomunado
- Martinez Marquez Ana Deacracia
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 24, S 8, H H 2400, I/A 6 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
Empresa: PINTURA Y MANTENIMIENTO 5D SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Marquez Francisca
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 24, S 8, H H 2400, I/A 6 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-21
Empresa: INVERSIONES Y DESARROLLOS HUELVA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Marquez Francisca
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 74, S 8, H H 7171, I/A 4 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-21
Empresa: PINTURA Y MANTENIMIENTO 5D SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Marquez Francisca
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 24, S 8, H H 2400, I/A 5 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-21
Empresa: SOLUCIONES AVANZADAS DEL SUROESTE SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Marquez Francisca
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 13, S 8, H H 12584, I/A 4 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-21
Empresa: ASUR HUELVA SL
Administrador Unico
- Martinez Marquez Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 44, S 8, H H 20520,H , I/ 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-21
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MARQUEZ OSCAR JESUS
Mostramos los datos de MARTINEZ MARQUEZ OSCAR JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARQUEZ OSCAR JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos