SOLIDUS SOLUTIONS IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Andres, 1
Código Postal 31610
Municipio Villava/Atarrabia
Provincia Navarra
Razón Social SOLIDUS SOLUTIONS IBERIA SL
CIF B82056748
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 03/06/1998
Nombres Anteriores
- NEWARK GROUP INTERNATIONAL SL
- ABELAN BOARD INDUSTRIAL SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario SOLIDUS SOLUTIONS SOUTH HOLDING SL
VINCULACIONES DE SOLIDUS SOLUTIONS IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLIDUS SOLUTIONS IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bergner Klaus Dieter | Presidente | 16/09/2020 | 28/12/2020 |
Bergner Klaus Dieter | Consejero | 16/09/2020 | 28/12/2020 |
Bergner Klaus Dieter | Apoderado | 16/09/2020 | 28/12/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 16/10/2009 | 28/12/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 03/06/2011 | 28/12/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/10/2009 | 28/12/2020 |
Fernandez Contreras Gonzalo | Vicesecretario No Consejero | 23/02/2018 | 28/12/2020 |
Houben Richard Willem Pierre Eugene | Consejero | 23/02/2018 | 28/12/2020 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Concursal | 07/02/2019 | 28/12/2020 |
Roda Narvaiz Simon Angel | Consejero | 23/02/2018 | 28/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLIDUS SOLUTIONS IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1842 , F 38, S 8, H NA 13379, I/A 59 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1842 , F 38, S 8, H NA 13379, I/A 59 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1842 , F 38, S 8, H NA 13379, I/A 59 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-31
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1842 , F 38, S 8, H NA 13379, I/A 59 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1842 , F 37, S 8, H NA 13379, I/A 58 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 213, S 8, H NA 13379, I/A 57 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 213, S 8, H NA 13379, I/A 57 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-31
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 213, S 8, H NA 13379, I/A 57 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-31
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 213, S 8, H NA 13379, I/A 56 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-31
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 213, S 8, H NA 13379, I/A 56 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-31