SOLIDUS SOLUTIONS SOUTH HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Andres, 1
Código Postal 31610
Municipio Villava/Atarrabia
Provincia Navarra
Razón Social SOLIDUS SOLUTIONS SOUTH HOLDING SL
CIF B87894861
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 07/08/2017
Nombres Anteriores
- ORELLA INVESTMENTS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario SOLIDUS SOLUTIONS SOUTH GROUP HOLDINGS SL
VINCULACIONES DE SOLIDUS SOLUTIONS SOUTH HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLIDUS SOLUTIONS SOUTH HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bergner Klaus Dieter | Presidente | 16/09/2020 | 28/12/2020 |
Bergner Klaus Dieter | Apoderado | 16/09/2020 | 28/12/2020 |
Bergner Klaus Dieter | Consejero | 16/09/2020 | 28/12/2020 |
Fernandez Contreras Gonzalo | Vicesecretario No Consejero | 15/02/2018 | 28/12/2020 |
Garde Malo Javier | Apoderado | 30/10/2019 | 28/12/2020 |
Garde Malo Javier | Apoderado | 28/12/2020 | |
Houben Richard Willem Pierre Eugene | Consejero | 15/02/2018 | 28/12/2020 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Concursal | 07/02/2019 | 28/12/2020 |
Roda Narvaiz Simon Angel | Apoderado | 30/10/2019 | 28/12/2020 |
Roda Narvaiz Simon Angel | Apoderado Mancomunado | 15/02/2018 | 28/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLIDUS SOLUTIONS SOUTH HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 35, S 8, H NA 37698, I/A 11 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 35, S 8, H NA 37698, I/A 11 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-31
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 35, S 8, H NA 37698, I/A 11 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-31
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 35, S 8, H NA 37698, I/A 11 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 35, S 8, H NA 37698, I/A 10 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 32, S 8, H NA 37698, I/A 9 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-31
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 32, S 8, H NA 37698, I/A 9 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-31
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 32, S 8, H NA 37698, I/A 9 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 32, S 8, H NA 37698, I/A 8 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 31, S 8, H NA 37698, I/A 7 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-31