SOLDOM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Marinada, 3
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLDOM SL
CIF B54511605
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOLDOM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLDOM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G. G. S. | Administrador Unico | 02/02/2023 | |
G. S. | Administrador Unico | 24/05/2021 | 02/02/2023 |
Gritchin Yury | Liquidador | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
Gritchin Yury | Administrador Unico | 22/12/2016 | 24/05/2021 |
Gritchin Yury | Administrador Solidario | 10/04/2012 | 22/12/2016 |
Skobchenko Yuriy | Administrador Solidario | 10/04/2012 | 22/12/2016 |
Gritchin Yury | Administrador Unico | 05/08/2010 | 10/04/2012 |
ACTOS BORME DE SOLDOM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 5 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 5 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 5 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-03
Administrador Unico
- G. G. S.
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 5 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-03
Administrador Unico
- G. S.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-03
- AVDA MARINADA 3 - LOCAL 5, EDIFICIO CORUÑA (VILLAJOYOSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-03