GRITCHIN YURY
Informe ejecutivo de GRITCHIN YURY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRITCHIN YURY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLDOM SL | Liquidador | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
SOLDOM SL | Administrador Unico | 22/12/2016 | 24/05/2021 |
SOLDOM SL | Administrador Solidario | 10/04/2012 | 22/12/2016 |
SOLDOM SL | Administrador Unico | 05/08/2010 | 10/04/2012 |
VINCULACIONES DE GRITCHIN YURY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRITCHIN YURY
Empresa: SOLDOM SL
Liquidador
- Gritchin Yury
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 5 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-03
Empresa: SOLDOM SL
Administrador Unico
- G. G. S.
Liquidador
- Gritchin Yury
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 5 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-03
Empresa: SOLDOM SL
Administrador Unico
- Gritchin Yury
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-03
Empresa: SOLDOM SL
Administrador Unico
- Gritchin Yury
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-03
Empresa: SOLDOM SL
Administrador Solidario
- Gritchin Yury
- Skobchenko Yuriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 3 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-03
Empresa: SOLDOM SL
Administrador Solidario
- Gritchin Yury
- Skobchenko Yuriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 2 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-03
Empresa: SOLDOM SL
Administrador Unico
- Gritchin Yury
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H A 122382, I/A 2 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-03
Empresa: SOLDOM SL
Administrador Unico
- Gritchin Yury
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 147, S 8, H A 122382, I/A 1 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-03
Información de GRITCHIN YURY
Mostramos los datos de GRITCHIN YURY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRITCHIN YURY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos