SOLDEVIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Gran Via Rey Juan Carlos I, 18
Código Postal 26002
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLDEVIS SL
CIF B26513309
Capital Social 343010.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/01/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Palacios Garcia Jaime
Propietario GARRAPOSA SL
VINCULACIONES DE SOLDEVIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLDEVIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cid Monreal Fernando | Consejero | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
Cid Monreal Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
Cid Monreal Fernando | Apoderado Solidario | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
Cid Monreal Fernando | Secretario | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
GARRAPOSA SL | Socio Unico | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
Palacios Garcia Jaime | Presidente | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
Palacios Garcia Jaime | Consejero Delegado Solidario | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
Palacios Garcia Jaime | Consejero | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
Palacios Ramirez Jaime | Consejero | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
Palacios Ramirez Jaime | Consejero Delegado Mancomunado | 15/01/2014 | 01/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOLDEVIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 151, S 8, H LO 15784, I/A 6 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 151, S 8, H LO 15784, I/A 6 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-26
- AVDA GRAN VIA JUAN CARLLOS I 18 7ª (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 151, S 8, H LO 15784, I/A 5 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-26
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 340.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 343.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 11.295,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 150, S 8, H LO 15784, I/A 4 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 150, S 8, H LO 15784, I/A 3 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-26
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 149, S 8, H LO 15784, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 148, S 8, H LO 15784, I/A 1 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 148, S 8, H LO 15784, I/A 1 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-26
Dirección:C/ MIGUEL VILLANUEVA 3 1º - OFICINAS 1 Y 2 (LOGROÑO)
Comienzo de operaciones:08/01/14
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La adquisición y transmisión de terrenos, bienes inmuebles y derechos sobre los mismos; urbanización y parcelación de terrenos; la promoción, construcción, explotación, reparación y rehabilitación de edificios y obras sobre inmuebles, para el arrendamiento o venta de los mismos, ya sea en bloque o e
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 148, S 8, H LO 15784, I/A 1 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-26