PALACIOS GARCIA JAIME
Informe ejecutivo de PALACIOS GARCIA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 39
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 42
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE PALACIOS GARCIA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL LOS LIRIOS SL | Consejero | 30/03/2023 | |
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL LOS LIRIOS SL | Presidente | 30/03/2023 | |
ETER SOLAR EUSKADI SL | Presidente | 08/03/2022 | |
ETER SOLAR EUSKADI SL | Consejero | 08/03/2022 | |
ETER SOLAR SL | Presidente | 15/02/2022 | |
ETER SOLAR SL | Consejero | 15/02/2022 | |
GARRAPOSA SL | Consejero Delegado Solidario | 14/04/2020 | |
GARRAPOSA SL | Presidente | 14/04/2020 | |
GARRAPOSA SL | Consejero | 14/04/2020 | |
INVERSIONES RIO OJA SL | Consejero Delegado Solidario | 30/10/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PALACIOS GARCIA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS GARCIA JAIME
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cid Monreal Fernando
- Palacios Garcia Jaime
- Palacios Ramirez Jaime
- Palacios Ramirez Javier
Presidente
- Palacios Garcia Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 203, S 8, H LO 20225, I/A 1 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-26
Empresa: ETER SOLAR EUSKADI SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Palacios Garcia Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6069 , F 130, S 8, H BI 78346, I/A 1 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
Empresa: ETER SOLAR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Palacios Garcia Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878 , F 179, S 8, H LO 19682, I/A 1 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-26
Empresa: JAPACIOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Palacios Garcia Jaime
Consejero
- Cid Monreal Fernando
- Palacios Garcia Jaime
- Palacios Ramirez Jaime
- Palacios Ramirez Javier
Presidente
- Palacios Garcia Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 23, S 8, H LO 18348, I/A 3 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-26
Empresa: GARRAPOSA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Palacios Garcia Jaime
Consejero
- Cid Monreal Fernando
- Palacios Garcia Jaime
- Palacios Ramirez Jaime
- Palacios Ramirez Javier
Presidente
- Palacios Garcia Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 18, S 8, H LO 5866, I/A 9 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-26
Empresa: GARRAPOSA SL
Administrador Solidario
- Palacios Garcia Jaime
- Ramirez Benito Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 18, S 8, H LO 5866, I/A 9 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-26
Empresa: FLATIRON INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Palacios Garcia Jaime
Consejero
- Cid Monreal Fernando
- Palacios Garcia Jaime
- Palacios Ramirez Jaime
- Palacios Ramirez Javier
Presidente
- Palacios Garcia Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 37, S 8, H LO 18350, I/A 4 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-26
Empresa: RIOJAMAR INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Palacios Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 8, S 8, H LO 18690, I/A 1 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-26
Empresa: INVERSIONES RIO OJA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Palacios Garcia Jaime
Consejero
- Cid Monreal Fernando
- Palacios Garcia Jaime
- Palacios Ramirez Jaime
Presidente
- Palacios Garcia Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 21, S 8, H LO 18692, I/A 1 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26
Empresa: RIOJAMAR INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Palacios Garcia Jaime
Consejero
- Cid Monreal Fernando
- Palacios Garcia Jaime
- Palacios Ramirez Jaime
Presidente
- Palacios Garcia Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 8, S 8, H LO 18690, I/A 1 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-26
VER MAS ACTOS
Información de PALACIOS GARCIA JAIME
Mostramos los datos de PALACIOS GARCIA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS GARCIA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos